EMERGENCIAS DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR Viña La Polanca, 14
Código Postal 11400
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social EMERGENCIAS DEL SUR SL
CIF B11935905
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 28/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMERGENCIAS DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMERGENCIAS DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Martin Victor David | Administrador Unico | 09/12/2020 | 03/01/2023 |
Victor David Santos Martin | Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Victor David Santos Martin | Administrador Unico | 03/01/2023 | |
MARTINEZ PEREZ JOAQUIN | Administrador Solidario | 18/06/2018 | 09/12/2020 |
Santos Martin Victor David | Administrador Solidario | 18/06/2018 | 09/12/2020 |
Santos Martin Victor David | Administrador Unico | 09/09/2016 | 18/06/2018 |
ACTOS BORME DE EMERGENCIAS DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 4 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 5, S 8, H CA 50338, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-11
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 4, S 8, H CA 50338, I/A 2 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-11
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19. RESUMEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 4, S 8, H CA 50338, I/A 2 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2211 , F 4, S 8, H CA 50338, I/A 2 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-11