EMCOFA CONCESIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Verdaguer, 40
Código Postal 08700
Municipio Igualada
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMCOFA CONCESIONES SL
CIF B65452815
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 25/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMCOFA CONCESIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMCOFA CONCESIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDITIO GROUP SLP | Administrador Concursal | 21/05/2014 | 24/07/2017 |
Miro Marti Angel Juan | REP.ADM.CONC | 21/05/2014 | 24/07/2017 |
Sole Escola Pere Valenti | Apoderado | 29/12/2010 | 24/07/2017 |
Sole Estany Valenti | Apoderado | 29/12/2010 | 24/07/2017 |
GRUPO EMCOFA DE OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 15/12/2010 | 24/03/2016 |
Soler Estany Valenti | REPR.143 RRM | 22/05/2014 | 24/03/2016 |
Roca Serentill Antoni | REPR.143 RRM | 15/12/2010 | 22/05/2014 |
ACTOS BORME DE EMCOFA CONCESIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 195, S 8, H B 405634, I/A 7 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2012, AUTO FIRME DE FECHA 16/06/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 195, S 8, H B 405634, I/A 7 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 195, S 8, H B 405634, I/A 7 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 194, S 8, H B 405634, I/A 6 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2012, AUTOS FIRMES DE FECHAS 16/05/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 06/10/2015: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 194, S 8, H B 405634, I/A 6 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 194, S 8, H B 405634, I/A 6 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 194, S 8, H B 405634, I/A 5 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 194, S 8, H B 405634, I/A 5 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2012, AUTO FIRME DE FECHA 17/09/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD, DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 193, S 8, H B 405634, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42250 , F 193, S 8, H B 405634, I/A 4 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-08