EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 8
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN SA
CIF A28639235
Fecha de Constitución 20/05/1980
Página Web www.emc.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Dell Global Bv
VINCULACIONES DE EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anacker Christoph | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/03/2019 | 17/11/2020 |
Bastarreche Sagues Iñigo | Secretario No Consejero | 23/02/2018 | 17/11/2020 |
Bragado Lorenzo Javier | Vicesecretario No Consejero | 23/02/2018 | 17/11/2020 |
Ceballos Perez Pilar | Secretario No Consejero | 12/03/2010 | 17/11/2020 |
Delgado Cruz Manuel Jose | Apoderado | 05/03/2019 | 17/11/2020 |
Delgado Cruz Manuel Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2019 | 17/11/2020 |
Delgado Cruz Manuel Jose | Apoderado | 17/11/2020 | |
Dell Global Bv | Socio Unico | 13/11/2020 | 17/11/2020 |
El Gomri Sanaa | Apoderado | 19/08/2020 | 17/11/2020 |
Ewing Jessica | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/03/2019 | 17/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 192, S 8, H M 46800, I/A 132 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 192, S 8, H M 46800, I/A 132 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Delgado Cruz Manuel Jose
- Delgado Cruz Manuel Jose
- El Gomri Sanaa
- Fernandez Gordo Carlos
- Fernandez Gordo Carlos
- Fidrmucova Andrea
- Finn Deborah
- Fitzgerald Eoin
- Fitzpatrick John Anthony
- Galarza Monivas Maria Sonia
- Galarza Monivas Maria Sonia
- Galarza Monivas Maria Sonia
- Galarza Monivas Maria Sonia
- Galarza Monivas Maria Sonia
- Galarza Monivas Maria Sonia
- Garcia Alcantara Carmen
- Garcia Alcantara Carmen
- Guerra Dos Reis Isabel Alexandra
- Heinzova Lubica
- Higuera Diaz Jose Carlos
- Higuera Diaz Jose Carlos
- Ion Alina
- Johnson Tyler W
- Labarga Garcia Ricardo
- Mackey Richard
- Murphy David Gerard
- O'connor Gary
- Priego Perez Daniel
- Pulis Bruno
- PYRAMID CONSULTING SL
- Rek Jakub
- Sanchez Escribano Morcuende Javier
- Sanchez Escribano Morcuende Javier
- Strauch Oto
- Varga Jozef
- Zuskin Silver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 192, S 8, H M 46800, I/A 132 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 192, S 8, H M 46800, I/A 132 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 191, S 8, H M 46800, I/A 131 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 191, S 8, H M 46800, I/A 130 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 190, S 8, H M 46800, I/A 129 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 190, S 8, H M 46800, I/A 129 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 190, S 8, H M 46800, I/A 128 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33675 , F 190, S 8, H M 46800, I/A 127 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28