EMBUTIDOS LA RASA DEL CID SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MERINDAD DE MONTIJA 18 - NAVA 11-C
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social EMBUTIDOS LA RASA DEL CID SL
CIF B09044462
Capital Social 47017.17 Euros
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Página Web www.la-rasa.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMBUTIDOS LA RASA DEL CID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMBUTIDOS LA RASA DEL CID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carballo Lopez Jose Alonso | Administrador Unico | 09/10/2012 | 23/01/2019 |
Carballo Lopez Jose Alonso | Liquidador Unico | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
Carballo Lopez Jose Alonso | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 09/10/2012 |
Del Hoyo Rojo Francisco | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 09/10/2012 |
Carballo Lopez Ricardo | Administrador Solidario | 27/02/2009 | 03/08/2011 |
Carballo Lopez Jose Alonso | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 27/02/2009 |
Del Hoyo Rojo Francisco | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 27/02/2009 |
Escudero Fernandez Jaime | Administrador Solidario | 30/12/2008 | |
Pop Gheorghe | Administrador Solidario | 30/12/2008 |
ACTOS BORME DE EMBUTIDOS LA RASA DEL CID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 207, S 8, H BU 4895, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 207, S 8, H BU 4895, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 207, S 8, H BU 4895, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 207, S 8, H BU 4895, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 207, S 8, H BU 4895, I/A 9 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 206, S 8, H BU 4895, I/A 8 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 206, S 8, H BU 4895, I/A 8 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 206, S 8, H BU 4895, I/A 8 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-09
Capital Anterior: | 12.020,24 | Euros |
Aumento de capital: | 34.996,93 | Euros |
Capital Actual: | 47.017,17 | Euros |
Porcentaje: | 291,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 348, L 139, F 205, S 8, H BU 4895, I/A 7 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-09