EMBLEMATICA GROUP 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA JOAQUIN VILANOVA 12 - NAVE 9
Código Postal 03440
Municipio Ibi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social EMBLEMATICA GROUP 21 SL
CIF B98097694
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 24/11/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMBLEMATICA GROUP 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMBLEMATICA GROUP 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Silvestre Francisco Javier | Liquidador | 10/08/2020 | 10/08/2020 |
Garcia Silvestre Francisco Javier | Apoderado | 23/10/2009 | 10/08/2020 |
Garcia Silvestre Francisco Javier | Administrador Unico | 30/12/2015 | 10/08/2020 |
Moreno Garrigos Patricia | Apoderado | 28/04/2014 | 10/08/2020 |
ORGANIZACION DE ALTO RENDIMIENTO SL | Administrador Unico | 09/12/2013 | 30/12/2015 |
Lozano Toledo Juana | Administrador Unico | 27/07/2009 | 09/12/2013 |
Belda Aleixandre Jesus | Administrador Solidario | 27/07/2009 | |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Solidario | 27/07/2009 |
ACTOS BORME DE EMBLEMATICA GROUP 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 184, S 8, H A 131074, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 184, S 8, H A 131074, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 184, S 8, H A 131074, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 184, S 8, H A 131074, I/A 6 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-03
- Declaración de fallido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 183, S 8, H A 131074, I/A 5 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-03
- AVDA JOAQUIN VILANOVA 12 - NAVE 9 (IBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 183, S 8, H A 131074, I/A 5 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 183, S 8, H A 131074, I/A 5 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 183, S 8, H A 131074, I/A 5 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 183, S 8, H A 131074, I/A 4 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 183, S 8, H A 131074, I/A 3 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-03