EMACOP SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 209
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EMACOP SA
CIF A28215887
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EMACOP SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMACOP SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marugan Hernandez Jaime | Consejero | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
Marugan Zalba Gonzalo | Liquidador Mancomunado | 03/08/2016 | 03/08/2016 |
Marugan Zalba Gonzalo | Secretario | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
Marugan Zalba Gonzalo | Consejero Delegado Mancomunado | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
Marugan Zalba Gonzalo | Consejero | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
Marugan Zalba Nicolas | Liquidador Mancomunado | 03/08/2016 | 03/08/2016 |
Zalba Murias Maria Luisa | Liquidador Mancomunado | 03/08/2016 | 03/08/2016 |
Zalba Murias Maria Luisa | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
Zalba Murias Maria Luisa | Presidente | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
Zalba Murias Maria Luisa | Consejero | 31/10/2011 | 03/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMACOP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 43, S 8, H M 73506, I/A 11 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 43, S 8, H M 73506, I/A 11 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 43, S 8, H M 73506, I/A 11 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 43, S 8, H M 73506, I/A 11 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 43, S 8, H M 73506, I/A 10 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 43, S 8, H M 73506, I/A 10 (31/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-19-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-8-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-7-28