ELYSIUM 2020 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Panticosa, 3
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELYSIUM 2020 SL
CIF B01822519
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/08/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELYSIUM 2020 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELYSIUM 2020 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benede Rojo Ricardo | Apoderado | 02/02/2021 | 31/08/2022 |
Garces Beramendi Rafael | Liquidador | 31/08/2022 | 31/08/2022 |
Garces Beramendi Rafael | Administrador Unico | 02/02/2021 | 31/08/2022 |
Gimeno Anguelu Manuel | Representante | 24/09/2020 | 02/02/2021 |
GIMENO CONSULTORES SL | Administrador Unico | 24/09/2020 | 02/02/2021 |
GIMENO CONSULTORES Y FINANCIEROS SL | Socio Unico | 24/09/2020 | 02/02/2021 |
ACTOS BORME DE ELYSIUM 2020 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 126, S 8, H M 724787, I/A 4 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 126, S 8, H M 724787, I/A 4 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 126, S 8, H M 724787, I/A 4 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 126, S 8, H M 724787, I/A 4 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 123, S 8, H M 724787, I/A 3 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- 1.- La prestación de servicios de consultoría de gestión empresarial. 2.- La prestación de servicios de representación e intermediación comercial tanto a nivel nacional como internacional.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 123, S 8, H M 724787, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
- C/ PANTICOSA 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 123, S 8, H M 724787, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 123, S 8, H M 724787, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 123, S 8, H M 724787, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40856 , F 123, S 8, H M 724787, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28