ELVIS INVESTMENT SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social ELVIS INVESTMENT SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ELVIS INVESTMENT SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELVIS INVESTMENT SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Lopez Emilia | Consejero | 20/09/2013 | 27/06/2022 |
Conde Cerrato Rafael Vicente | Apoderado Solidario | 27/06/2022 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/07/2016 | 27/06/2022 |
Jimenez Rodriguez Francisco | Consejero | 20/09/2013 | 27/06/2022 |
Jimenez Rodriguez Jose | Liquidador | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
Monereo Alonso Enrique | Apoderado Solidario | 27/06/2022 | |
Naranjo Santiago Manuela | Presidente | 20/09/2013 | 27/06/2022 |
Naranjo Santiago Manuela | Consejero | 20/09/2013 | 27/06/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 20/09/2010 | 27/06/2022 |
Rodriguez Arias Delgado Fernando | Secretario | 27/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELVIS INVESTMENT SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 14 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 14 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 14 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 14 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 14 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 13 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 211, S 8, H M 427795, I/A 12 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 210, S 8, H M 427795, I/A 11 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 210, S 8, H M 427795, I/A 11 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23833 , F 210, S 8, H M 427795, I/A 10 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28