ELVERTON BRATON SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 1
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELVERTON BRATON SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELVERTON BRATON SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELVERTON BRATON SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Entidad Gestora | 24/07/2017 | 19/06/2019 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 30/08/2017 | 19/06/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/07/2009 | 19/06/2019 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 21/02/2019 | 19/06/2019 |
Invercaixa Gestion Sociedad Gestora De Institucion | Entidad Gestora | 15/06/2015 | 19/06/2019 |
Queralt Sanchez De Las Matas Ricardo | Presidente | 12/08/2011 | 19/06/2019 |
Queralt Sanchez De Las Matas Ricardo | Consejero | 12/08/2011 | 19/06/2019 |
Queralt Sanchez De Las Matas Ricardo | Apoderado | 24/07/2017 | 19/06/2019 |
Queralt Sanchez Ricardo Antonio | Liquidador | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
Santamatilde Lozano Francisco | Consejero | 03/10/2016 | 19/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELVERTON BRATON SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 31 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 31 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 31 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 31 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17235 , F 81, S 8, H M 295373, I/A 1M (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 30 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 29 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 106, S 8, H M 295373, I/A 29 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 1º como consecuencia de la sustitución de la entidad depositaria.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 105, S 8, H M 295373, I/A 28 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31069 , F 105, S 8, H M 295373, I/A 28 (30/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-28