ELU EDIFICADORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 49
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ELU EDIFICADORA SL
CIF B95128401
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE ELU EDIFICADORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELU EDIFICADORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AC MEDRANO Y OCHOA SL | Administrador Concursal | 09/03/2017 | 30/05/2017 |
Bernales Soriano Cesar | Administrador Concursal | 23/01/2012 | 09/03/2017 |
Gonzalo Villa Jose Eugenio | Administrador Solidario | 14/03/2013 | |
Ruiz Barros Jesus | Administrador Solidario | 14/03/2013 |
ACTOS BORME DE ELU EDIFICADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 11 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELU EDIFICADORA SL
Nif:B95128401
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:17/05/2017
Número Procedimiento Concursal:735/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3994
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-29981
Inscripción:
11
Fecha Inscripción30/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 11 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:27/01/2017
Número Procedimiento Concursal:735/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3994
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-29981
Inscripción:
11
Fecha Inscripción30/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 11 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELU EDIFICADORA SL
Nif:B95128401
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:OLGA AHEDO PEÑA
Fecha de Resolución:17/05/2017
Número Procedimiento Concursal:735/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3994
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-29981
Inscripción:
11
Fecha Inscripción30/05/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 11 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:08/11/2011
Número Procedimiento Concursal:735/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3994
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-29981
Inscripción:
10
Fecha Inscripción09/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 10 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELU EDIFICADORA SL
Nif:B95128401
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:AC MEDRANO Y OCHOA SL
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:27/01/2017
Número Procedimiento Concursal:735/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3994
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-29981
Inscripción:
10
Fecha Inscripción09/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 10 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 9 H (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 9 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELU EDIFICADORA SL
Nif:B95128401
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:ANER URIARTE CODON
Fecha de Resolución:08/03/2012
Número Procedimiento Concursal:735/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3994
Libro:
0
Folio:
138
Hoja:
8-29981
Inscripción:
9
Fecha Inscripción14/03/2013
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 9 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 138, S 8, H BI 29981, I/A 9 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-48