ELSALTRESTRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PERE IV,NUMEROS 29-35 P.6 PTA.7
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ELSALTRESTRES SL
CIF B60674918
Actividad Agencias de publicidad
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELSALTRESTRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELSALTRESTRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Achon Cancer Joan | Administrador Solidario | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
Achon Cancer Joan | Liquidador | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
Vicente Salazar Roger | Administrador Solidario | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
Vicente Salazar Roger | Liquidador | 03/01/2019 | 03/01/2019 |
Achon Cancer Joan | Presidente | 13/04/2015 | 11/04/2018 |
Achon Cancer Joan | Consejero | 13/04/2015 | 11/04/2018 |
Achon Cancer Joan | Consejero Delegado | 13/04/2015 | 11/04/2018 |
Munne Blanco Carles | Secretario | 13/04/2015 | 11/04/2018 |
Munne Blanco Carles | Consejero | 13/04/2015 | 11/04/2018 |
Munne Blanco Carles | Consejero Delegado | 13/04/2015 | 11/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELSALTRESTRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 9, S 8, H B 122688, I/A 8 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 9, S 8, H B 122688, I/A 8 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 9, S 8, H B 122688, I/A 8 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 9, S 8, H B 122688, I/A 7 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 8, S 8, H B 122688, I/A 6 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
- CL PERE IV,NUMEROS 29-35 P.6 PTA.7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 8, S 8, H B 122688, I/A 5 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 8, S 8, H B 122688, I/A 5 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27635 , F 8, S 8, H B 122688, I/A 5 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08