ELS GERANIS SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social ELS GERANIS SL
CIF B17246117
Capital Social 119584.08 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELS GERANIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELS GERANIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Maria Revilla Revilla | Administrador Unico | 21/01/2020 | 28/06/2022 |
Celestino Revilla Revilla | Liquidador | 28/06/2022 | 28/06/2022 |
Jose Antonio Revilla Revilla | Administrador Unico | 09/06/2014 | 21/01/2020 |
Celestino Revilla Revilla | Administrador Solidario | 03/08/2012 | 09/06/2014 |
Jose Antonio Revilla Revilla | Administrador Solidario | 03/08/2012 | 09/06/2014 |
Celestino Revilla Revilla | Administrador Unico | 03/08/2012 |
ACTOS BORME DE ELS GERANIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 9 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 9 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 9 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 9 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 8 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 8 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 7 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 7 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 7 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 176, S 8, H GI 42, I/A 3 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-17