ELKARTRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de Pillotegi, 12
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ELKARTRANS SL
CIF B20496139
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELKARTRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELKARTRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Sancho Fernando Ramon | Liquidador Solidario | 27/07/2015 | 23/12/2016 |
Garin Azarola Santiago | Liquidador Solidario | 27/07/2015 | 23/12/2016 |
Alvarez Aparicio Maria Cruz | Consejero | 05/08/2010 | 27/07/2015 |
Cuesta Sancho Fernando Ramon | Presidente | 05/08/2010 | 27/07/2015 |
Cuesta Sancho Fernando Ramon | Consejero | 05/08/2010 | 27/07/2015 |
Eizmendi Aguirre Iker | Secretario | 05/08/2010 | 27/07/2015 |
Garin Azarola Santiago | Vicepresidente | 05/08/2010 | 27/07/2015 |
Garin Azarola Santiago | Consejero | 05/08/2010 | 27/07/2015 |
Alkorta Dorronsoro Maria Dolores | Consejero | 05/08/2010 | |
Estrada Torre Manuel | Consejero | 05/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELKARTRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 109, S 8, H SS 9811, I/A 21 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 109, S 8, H SS 9811, I/A 21 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 109, S 8, H SS 9811, I/A 20 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 109, S 8, H SS 9811, I/A 20 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-20
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 109, S 8, H SS 9811, I/A 20 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-20
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 197, S 8, H SS 9811, I/A 19 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-20
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1496 , F 197, S 8, H SS 9811, I/A 19 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-20