ELIONZA SA - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social ELIONZA SA
CIF A43750967
Fecha de Constitución 25/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELIONZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELIONZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grau Mateu Joan | Consejero | 23/06/2021 | 31/08/2021 |
Grau Mateu Joan | Presidente | 23/06/2021 | 31/08/2021 |
Grau Mateu Joan | Liquidador | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
Grau Mateu Santiago | Secretario | 23/06/2021 | 31/08/2021 |
Grau Mateu Santiago | Consejero | 23/06/2021 | 31/08/2021 |
Micola Sastre Joan Baptista | Consejero | 23/06/2021 | 31/08/2021 |
Grau Mateu Santiago | Administrador Unico | 24/04/2018 | 23/06/2021 |
Grau Mateu Joan | Administrador Solidario | 24/04/2018 | |
Grau Mateu Santiago | Administrador Solidario | 11/04/2011 | 24/04/2018 |
Vicente Gomez Maria Pietat Josepa | Administrador Solidario | 11/04/2011 |
ACTOS BORME DE ELIONZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 71, S 8, H T 28128, I/A 7 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 71, S 8, H T 28128, I/A 7 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 71, S 8, H T 28128, I/A 7 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 71, S 8, H T 28128, I/A 7 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Modificado el artículo 8º de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 70, S 8, H T 28128, I/A 6 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-43
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 70, S 8, H T 28128, I/A 6 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 70, S 8, H T 28128, I/A 6 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Queda modificado el artículo 8º de los Estatutos Sociales en cuanto al órgano de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 70, S 8, H T 28128, I/A 5 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 70, S 8, H T 28128, I/A 5 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 70, S 8, H T 28128, I/A 5 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-43