ELINOR OBRAS Y SERVICIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 86
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ELINOR OBRAS Y SERVICIOS SA
CIF A81378218
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELINOR OBRAS Y SERVICIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELINOR OBRAS Y SERVICIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abarca Martinez Luis Miguel | Secretario | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Abarca Martinez Luis Miguel | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Abarca Martinez Luis Miguel | Consejero | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Beltran Francisco | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Beltran Francisco | Presidente | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Beltran Francisco | Consejero | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Eva Maria | Consejero | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Francisco Jose | Consejero Delegado Solidario | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Francisco Jose | Consejero | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
Esteban Ruiz Ivan | Consejero | 14/11/2012 | 15/01/2019 |
ACTOS BORME DE ELINOR OBRAS Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 209, S 8, H M 167493, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 209, S 8, H M 167493, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 209, S 8, H M 167493, I/A 15 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 208, S 8, H M 167493, I/A 14 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 208, S 8, H M 167493, I/A 13 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12171 , F 208, S 8, H M 167493, I/A 13 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-151-28