ELILUM CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELILUM CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/11/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELILUM CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELILUM CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernabe Barquin Jesus | Secretario | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Bernabe Barquin Jesus | Apoderado Solidario | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Bernabe Barquin Jesus | Consejero | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Garcia-conde Garcia-valdes Pedro Alfredo | Apoderado Solidario | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Garcia-conde Garcia-valdes Pedro Alfredo | Presidente | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Garcia-conde Garcia-valdes Pedro Alfredo | Consejero | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Garcia Gonzalez Alberto | Apoderado Solidario | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Garcia Gonzalez Alberto | Consejero Delegado | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
Garcia Gonzalez Alberto | Consejero | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
NOVO BANCO SA | EntidDeposit | 20/11/2014 | 27/07/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELILUM CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 128, S 8, H M 590793, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 128, S 8, H M 590793, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 128, S 8, H M 590793, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 128, S 8, H M 590793, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 128, S 8, H M 590793, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 127, S 8, H M 590793, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 127, S 8, H M 590793, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1º. DENOMINACION SOCIAL Y REGIMEN JURIDICO. DESIGNACION DEL DEPOSITARIO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 127, S 8, H M 590793, I/A 2 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Auditor Suplente
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 124, S 8, H M 590793, I/A 1 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Dirección:C/ SERRANO 88 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/11/14
Objeto social:LA CAPTACION DE FONDOS, BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS O NO, SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS
Capital Suscrito:2.400.000,00 Euros
Desembolsado:2.400.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32820 , F 124, S 8, H M 590793, I/A 1 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28