ELIJAH INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Montseny, 8
Código Postal 07817
Municipio Sant Josep de sa Talaia
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELIJAH INVESTMENT SL
CIF B57770281
Capital Social 500000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELIJAH INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELIJAH INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabbri Marco | Socio Unico | 14/08/2012 | 16/08/2017 |
Lugo Garcia Esther | Liquidador | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
Lugo Garcia Esther | Administrador Unico | 29/01/2013 | 16/08/2017 |
Vidal De Villalonga Roca Fernando J | Apoderado | 29/01/2013 | 16/08/2017 |
Fabbri Marco | Administrador Unico | 14/08/2012 | 29/01/2013 |
ACTOS BORME DE ELIJAH INVESTMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 6 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Capital Anterior: | 130.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 370.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 500.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 284,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 5 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 177, S 8, H IB 10895, I/A 4 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 176, S 8, H IB 10895, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 259, F 176, S 8, H IB 10895, I/A 2 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-07