ELEVADORES ELCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Pico Almenara, 11
Código Postal 28970
Municipio Humanes de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELEVADORES ELCO SL
CIF B84609833
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 14/02/2006
Página Web www.elevadoreselco.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ORONA HOLDING SA
Propietario ORONA HOLDING SA
VINCULACIONES DE ELEVADORES ELCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEVADORES ELCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muguerza Rivero Ignacio | Apoderado | 09/08/2021 | 15/11/2022 |
Mutuberria Etxeberria Francisco Javier | Representante | 28/07/2021 | 15/11/2022 |
ORONA HOLDING SA | Administrador Unico | 28/07/2021 | 15/11/2022 |
ORONA HOLDING SA | Socio Unico | 28/07/2021 | 15/11/2022 |
Coca Rubio Antonio Javier | Presidente | 27/09/2011 | 28/07/2021 |
Coca Rubio Antonio Javier | Consejero Delegado Solidario | 29/08/2014 | 28/07/2021 |
Coca Rubio Antonio Javier | Consejero | 27/09/2011 | 28/07/2021 |
Coca Rubio Fernando | Consejero Delegado Solidario | 29/08/2014 | 28/07/2021 |
Coca Rubio Fernando | Vicesecret. | 29/08/2014 | 28/07/2021 |
Coca Rubio Fernando | Consejero | 29/08/2014 | 28/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELEVADORES ELCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 100, S 8, H M 400658, I/A 11 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 100, S 8, H M 400658, I/A 11 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 99, S 8, H M 400658, I/A 10 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 99, S 8, H M 400658, I/A 9 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 99, S 8, H M 400658, I/A 8 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 99, S 8, H M 400658, I/A 8 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 99, S 8, H M 400658, I/A 8 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 98, S 8, H M 400658, I/A 7 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 98, S 8, H M 400658, I/A 7 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-28
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22427 , F 98, S 8, H M 400658, I/A 6 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-28