ELEVACIO CATALONIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Girones, 4
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELEVACIO CATALONIA SL
CIF B64076896
Actividad Otro acabado de edificios
Fecha de Constitución 28/12/2005
Nombres Anteriores
- MAGINA PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELEVACIO CATALONIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEVACIO CATALONIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sales Castillo Francisco | Administrador Solidario | 01/06/2016 | 20/02/2023 |
Sales Castillo Francisco | Liquidador | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
Sales Tolosa Francisco | Administrador Solidario | 01/06/2016 | 20/02/2023 |
Ramos Portillo Raul | Administrador Unico | 07/10/2013 | 01/06/2016 |
Ramos Lopez Juan Antonio | Administrador Unico | 07/10/2013 |
ACTOS BORME DE ELEVACIO CATALONIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 10 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 10 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 10 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
- CL GIRONES Num.4 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 9 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO: ASCENSORS F.SALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 8 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 7 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 18, S 8, H B 323188, I/A 7 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 17, S 8, H B 323188, I/A 6 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 17, S 8, H B 323188, I/A 6 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-08
- AMPLIAR A:COMPRAVENTA,FABRICACION,COMERCIALIZACION,MONTAJE,REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ASCENSORES,MONTACARGAS,PLATAFORMAS ELEVADORAS YESCALERAS,RAMPAS Y PASILLOS MOVILES,DOMESTICOS,COMERCIALES E INDUSTRIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38214 , F 16, S 8, H B 323188, I/A 5 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08