ELECTRONICA I VENDING SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social ELECTRONICA I VENDING SA
CIF A17064551
Capital Social 60110.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELECTRONICA I VENDING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRONICA I VENDING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clara Puigvert Valls | Consejero Delegado | 02/08/2010 | 20/09/2021 |
Clara Puigvert Valls | Consejero | 02/08/2010 | 20/09/2021 |
Clara Puigvert Valls | Secretario | 02/08/2010 | 20/09/2021 |
Clara Puigvert Valls | Secretario | 19/07/2012 | 20/09/2021 |
Clara Puigvert Valls | Secretario | 07/08/2017 | 20/09/2021 |
Emili Bitlloch Carbo | Consejero | 02/08/2010 | 20/09/2021 |
Emili Bitlloch Carbo | Apoderado | 02/08/2010 | 20/09/2021 |
Emili Bitlloch Carbo | Presidente | 07/08/2017 | 20/09/2021 |
Emili Bitlloch Carbo | Liquidador | 20/09/2021 | 20/09/2021 |
Isaies Bitlloch Puigvert | Consejero | 19/07/2012 | 20/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTRONICA I VENDING SA
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 111, S 8, H GI 6379, I/A 14 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2021-191-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 113, S 8, H GI 6379, I/A 16 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 113, S 8, H GI 6379, I/A 16 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 113, S 8, H GI 6379, I/A 16 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 113, S 8, H GI 6379, I/A 16 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 113, S 8, H GI 6379, I/A 16 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-17
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 112, S 8, H GI 6379, I/A 15 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-17
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 111, S 8, H GI 6379, I/A 14 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-143-17
Capital Anterior: | 160.133,04 | Euros |
Disminución de capital | 100.023,04 | Euros |
Capital Actual: | 60.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2081 , F 111, S 8, H GI 6379, I/A 13 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-17