ELECTRONIC LIMPIA 9 SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Ventura de la Vega, 19
Código Postal 23700
Municipio Linares
Provincia Jaén
Razón Social ELECTRONIC LIMPIA 9 SL
CIF B23550098
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 08/07/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELECTRONIC LIMPIA 9 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRONIC LIMPIA 9 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Garcia Olga Maria | Administrador Solidario | 11/02/2014 | 12/09/2019 |
Serna Espinosa Rafael | Administrador Solidario | 11/02/2014 | 12/09/2019 |
Serna Espinosa Rafael | Administrador Unico | 11/02/2014 |
ACTOS BORME DE ELECTRONIC LIMPIA 9 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 33, S 8, H J 13497, I/A 3 A (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-23
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 33, S 8, H J 13497, I/A 3 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-23
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 33, S 8, H J 13497, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-23
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 33, S 8, H J 13497, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360 , F 33, S 8, H J 13497, I/A 2 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-23
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-23