ELECTROMONTAJES IRIS SAL - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social ELECTROMONTAJES IRIS SAL
CIF A02110526
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELECTROMONTAJES IRIS SAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTROMONTAJES IRIS SAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Molina Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Gomez Molina Francisco | Secretario | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Gomez Molina Francisco | Consejero | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Jimenez Valero Celestino | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Jimenez Valero Celestino | Consejero | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Palacios Garcia Feliciano | Presidente | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Palacios Garcia Feliciano | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Palacios Garcia Feliciano | Consejero | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
Palacios Garcia Feliciano | Liquidador Mancomunado | 18/01/2016 | 18/01/2016 |
Ruiz Gomez Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 05/09/2013 | 18/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTROMONTAJES IRIS SAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 90, S 8, H AB 745, I/A 7 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 90, S 8, H AB 745, I/A 7 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-02
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 90, S 8, H AB 745, I/A 7 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-02
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 90, S 8, H AB 745, I/A 7 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-02
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 89, S 8, H AB 745, I/A 6 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-02
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 89, S 8, H AB 745, I/A 6 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-02
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274, L 38, F 89, S 8, H AB 745, I/A 6 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-02