ELECTROFRIO NAVARRASUR SL - EXTINGUIDA
Municipio Tudela
Provincia Navarra
Razón Social ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
CIF B31705882
Actividad Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
VINCULACIONES DE ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zardoya Molinos Jose Luis | Liquidador Concursal | 13/04/2011 | 08/05/2014 |
Lopez Ochoa Jaime Ignacio | Liquidador | 05/03/2009 | 13/04/2011 |
Zardoya Molinos Jose Luis | Administrador Concursal | 13/04/2011 | 13/04/2011 |
Valls Esparza Martin Eugenio | Administrador Concursal | 24/02/2010 | 18/06/2010 |
Mercadal Molina Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 05/03/2009 | |
Mercadal Molina Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 05/03/2009 | |
Moracho Ortega Luis | Administrador Mancomunado | 05/03/2009 |
ACTOS BORME DE ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 72, S 8, H NA 16391, I/A 10 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Nif:B31705882
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:Dº VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Parte Dispositiva:
Conclusión del concurso y extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:29/10/2012
Número Procedimiento Concursal:717/2009
Datos Registrales:
Tomo:
800
Libro:
0
Folio:
72
Hoja:
8-16391
Inscripción:
10
Fecha Inscripción08/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 72, S 8, H NA 16391, I/A 10 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 72, S 8, H NA 16391, I/A 10 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Nif:B31705882
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Zardoya Molinos Jose Luis
Juzgado:MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA
Juez / Ponente:ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
Fecha de Resolución:07/05/2010
Número Procedimiento Concursal:717/2009
Datos Registrales:
Tomo:
800
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-16391
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA 16391, I/A 9 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Nif:B31705882
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
Parte Dispositiva:
Apertura de la fase de liquidación
Fecha de Resolución:23/09/2010
Número Procedimiento Concursal:717/2009
Datos Registrales:
Tomo:
800
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-16391
Inscripción:
9
Fecha Inscripción13/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA 16391, I/A 9 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA 16391, I/A 9 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA 16391, I/A 9 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA 16391, I/A 9 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTROFRIO NAVARRASUR SL
Nif:B31705882
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Zardoya Molinos Jose Luis
Juzgado:MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA
Juez / Ponente:ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
Fecha de Resolución:07/05/2010
Número Procedimiento Concursal:717/2009
Datos Registrales:
Tomo:
800
Libro:
0
Folio:
71
Hoja:
8-16391
Inscripción:
8
Fecha Inscripción13/04/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA 16391, I/A 8 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-31
- CESE DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARTINEUGENIO VALLS ESPARZA (Nombrado en la inscripción: 6 cesa en su cargo con fecha 07/05/2010)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 71, S 8, H NA016391, I/A00007 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-31