ELECTROCENTRO HOGAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ELECTROCENTRO HOGAR SL
CIF B79464111
Actividad Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELECTROCENTRO HOGAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTROCENTRO HOGAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Martin Pablo | Administrador Unico | 02/03/2012 | 29/01/2014 |
Jimenez Gonzalez Maria Dolores | Liquidador | 29/01/2014 | 29/01/2014 |
Jimenez Gonzalez Maria Dolores | Administrador Unico | 08/01/2010 | 02/03/2012 |
Gonzalez Delgado Antonia | Administrador Solidario | 08/01/2010 | |
Jimenez Gonzalez Maria Dolores | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
ACTOS BORME DE ELECTROCENTRO HOGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 100, S 8, H M 6284, I/A 6 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 100, S 8, H M 6284, I/A 6 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 100, S 8, H M 6284, I/A 6 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 100, S 8, H M 6284, I/A 6 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 99, S 8, H M 6284, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 99, S 8, H M 6284, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-77-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 99, S 8, H M 6284, I/A 4 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28