ELECTROBIN RENOVABLES CINCA MEDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bailen, 11
Código Postal 22500
Municipio Binéfar
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELECTROBIN RENOVABLES CINCA MEDIO SL
CIF B22365415
Capital Social 330000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 12/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sorinas Gimeno Mario
Propietario ELECTROBIN SA
VINCULACIONES DE ELECTROBIN RENOVABLES CINCA MEDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTROBIN RENOVABLES CINCA MEDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROBIN SA | Socio Unico | 22/02/2022 | 01/03/2022 |
Sorinas Gimeno Mario | Administrador Unico | 07/06/2011 | 01/03/2022 |
SORINAS IBARZ EXPLOTACIONES SL | Socio Unico | 07/06/2011 | 05/08/2021 |
ACTOS BORME DE ELECTROBIN RENOVABLES CINCA MEDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 162, S 8, H HU 10839, I/A 4 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 162, S 8, H HU 10839, I/A 4 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-22
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 162, S 8, H HU 10839, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-22
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 327.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 330.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 161, S 8, H HU 10839, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-139-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 160, S 8, H HU 10839, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 160, S 8, H HU 10839, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-22
Dirección:C/ BAILEN 11 (BINEFAR)
Comienzo de operaciones:12/05/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La realización de inversiones en instalaciones destinadas a la producción de energía fotovoltaica para la posterior venta de la energía producida. Elobjeto social podrá ser desarrollado, total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades de idéntico o an
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 585 , F 160, S 8, H HU 10839, I/A 1 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-22