ELECTRICIDAD GAVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Picasso Pablo, 1
Código Postal 48012
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ELECTRICIDAD GAVI SL
CIF B48038335
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 23/05/1964
Página Web www.egavi.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gandarillas Perez Adrian
VINCULACIONES DE ELECTRICIDAD GAVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRICIDAD GAVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gandarillas Perez Adrian | Administrador Unico | 19/08/2021 | 21/12/2021 |
Gandarillas Perez Adrian | Administrador Unico | 27/04/2021 | 10/06/2021 |
Gandarillas Rivero Jose Manuel | Administrador Unico | 21/09/2011 | 27/04/2021 |
Gandarillas Rivero Jose Manuel | Administrador Solidario | 21/09/2011 | |
Gandarillas Rivero Juan Carlos | Administrador Solidario | 21/09/2011 |
ACTOS BORME DE ELECTRICIDAD GAVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 168, S 8, H BI 6364, I/A 22 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICIDAD GAVI SL
Nif:B48038335
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DE CONCURSO
Fecha de Resolución:20/10/2021
Número Procedimiento Concursal:269/2021
Datos Registrales:
Tomo:
451
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-6364
Inscripción:
22
Fecha Inscripción21/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 168, S 8, H BI 6364, I/A 22 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ELECTRICIDAD GAVI SL
Nif:B48038335
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BILBAO
Juez / Ponente:JOSE MARIA TAPIA LOPEZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO
Fecha de Resolución:20/10/2021
Número Procedimiento Concursal:269/2021
Datos Registrales:
Tomo:
451
Libro:
0
Folio:
168
Hoja:
8-6364
Inscripción:
22
Fecha Inscripción21/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 168, S 8, H BI 6364, I/A 22 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 168, S 8, H BI 6364, I/A 21 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 168, S 8, H BI 6364, I/A 20 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 167, S 8, H BI 6364, I/A 19 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 167, S 8, H BI 6364, I/A 19 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 167, S 8, H BI 6364, I/A 18 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 167, S 8, H BI 6364, I/A 18 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 167, S 8, H BI 6364, I/A 18 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48