ELECTRICIDAD ENCINAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Oleiros
Provincia A Coruña
Razón Social ELECTRICIDAD ENCINAS SL
CIF B15218092
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELECTRICIDAD ENCINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRICIDAD ENCINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Encinas Sanz Juan Carlos | Administrador Solidario | 07/07/2010 | 02/08/2018 |
Encinas Sanz Julian Jesus | Liquidador | 02/08/2018 | 02/08/2018 |
Encinas Sanz Julian Jesus | Administrador Solidario | 07/07/2010 | 02/08/2018 |
Encinas Sanz Julian Jesus | Administrador Unico | 07/07/2010 |
ACTOS BORME DE ELECTRICIDAD ENCINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 6 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 6 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 6 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-15
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 6 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-234-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 5 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 5 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 149, S 8, H C 3911, I/A 5 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-175-15