ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 169 SL - EXTINGUIDA
Provincia Lugo
Razón Social ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 169 SL
CIF B27371723
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 169 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 169 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Ibañez Antonio | Administrador Solidario | 10/11/2011 | 14/02/2022 |
Blanco Ibañez Antonio | Liquidador | 14/02/2022 | 14/02/2022 |
Blanco Rodriguez Jacobo | Administrador Solidario | 10/11/2011 | 14/02/2022 |
Blanco Ibañez Antonio | Administrador Unico | 10/11/2011 |
ACTOS BORME DE ELECTRICIDAD DE SETEVENTOS 169 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-27
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 3 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-27
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 2 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 2 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 184, S 8, H LU 12452, I/A 2 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-27