ELECTRICA OLIZA SL
Dirección social Calle Pedro Vera, 1
Código Postal 06120
Municipio Oliva de la Frontera
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELECTRICA OLIZA SL
CIF B06715296
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 27/03/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Roman Cortes Del Arco
ORGANIGRAMA DE ELECTRICA OLIZA SL
VINCULACIONES DE ELECTRICA OLIZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRICA OLIZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roman Cortes Del Arco | Presidente | 13/03/2023 | |
Roman Cortes Del Arco | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2023 | |
Roman Cortes Del Arco | Consejero | 13/03/2023 | |
Beatriz Gonzalez Fuentes | Secretario | 22/03/2018 | |
Beatriz Gonzalez Fuentes | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2018 | |
Beatriz Gonzalez Fuentes | Consejero | 22/03/2018 | |
Lorenza Alicia De Martino Fernandez | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2018 | |
Lorenza Alicia De Martino Fernandez | Consejero | 22/03/2018 | |
Maria De Gracia Gonzalez Fuentes | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2018 | |
Maria De Gracia Gonzalez Fuentes | Consejero | 22/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELECTRICA OLIZA SL
- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 21/03/23 ACORDO QUE SIENDO TODOS LOS MIEMBROS DEL MISMO,CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS SE LES FACULTA PARA ACTUAR DE MANERA QUE SIEMPRE COMPARECERA EL PRESIDENTE O EL SECRETARIO DEL CONSEJO CON UNO CUALQUIERA DE LOS OTROS CONSEJEROS.DICHA FORMA DE ACTUACION SE MANTENDRA VIGENTE AUN CUANDO SE CESEN Y NOMBREN CONSEJEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 115, S 8, H BA 28309, I/A 4 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-06
- La intermediación o agente comercial entre compañías suministradoras de energía eléctrica o de gas y de los consumidores (CNAE 3514). Instalaciones eléctricas y de baja y media tensión, instalaciones fotovoltaicas e instalaciones de gestión eléctrico gasolineras. Tales actividades podrán ser realiza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 115, S 8, H BA 28309, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 2. Objeto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 115, S 8, H BA 28309, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 115, S 8, H BA 28309, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 115, S 8, H BA 28309, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 115, S 8, H BA 28309, I/A 3 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 114, S 8, H BA 28309, I/A 2 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 114, S 8, H BA 28309, I/A 2 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 111, S 8, H BA 28309, I/A 1 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-06
Dirección:C/ PEDRO VERA, 1 06120 (OLIVA DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:27/03/17
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La intermediación o agente comercial entre compañías suministradoras de energía eléctrica o de gas, y los consumidores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 662 , F 111, S 8, H BA 28309, I/A 1 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-06