ELECTRA LABER SL - EXTINGUIDA
Municipio Burlada/Burlata
Provincia Navarra
Razón Social ELECTRA LABER SL
CIF B31734015
Actividad Promoción inmobiliaria
VINCULACIONES DE ELECTRA LABER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECTRA LABER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaston Gonzalez Jesus Miguel | Liquidador Solidario | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
Gaston Gonzalez Jesus Miguel | Administrador Solidario | 18/06/2020 | |
Gaston Gonzalez Jose Javier | Liquidador Solidario | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
Gaston Gonzalez Jose Javier | Administrador Solidario | 18/06/2020 | |
Indurain Larraya Miguel | Liquidador Solidario | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
Indurain Larraya Miguel | Administrador Solidario | 18/06/2020 | |
Indurain Larraya Prudencio | Administrador Solidario | 03/03/2014 |
ACTOS BORME DE ELECTRA LABER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 4 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-31
- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por el administrador cesado hasta la fecha de su cese
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 3 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 130, S 8, H NA 17507, I/A 3 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-31