ELECNIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Malgrat de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social ELECNIA SL
CIF B58104365
Actividad Instalaciones eléctricas
Página Web www.elecnia.com
Nombres Anteriores
- ELECTRO LLAR SL
Auditor Martin Fernandez Andres
VINCULACIONES DE ELECNIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECNIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Fernandez Andres | Auditor | 01/03/2011 | 18/12/2013 |
MARTIN & ROSELL AUDITORES SLP | Auditor Suplente | 01/03/2011 | 18/12/2013 |
Mila Visaconill Eduard | Administrador Concursal | 25/05/2011 | 18/12/2013 |
Carvajal Freixas Jordi | Consejero | 16/11/2011 | |
Carvajal Freixas Jordi | Consejero Delegado | 16/11/2011 | |
Carvajal Guzman Manuel | Presidente | 16/11/2011 | |
Carvajal Guzman Manuel | Consejero | 16/11/2011 | |
Freixas Guell Maria Rosa | Secretario | 16/11/2011 | |
Freixas Guell Maria Rosa | Consejero | 16/11/2011 | |
Freixas Guell Maria Rosa | Consejero Delegado | 16/11/2011 |
ACTOS BORME DE ELECNIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 117, S 8, H B 36113, I/A 18 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 168/2011, AUTO FIRME DE FECHA 28/10/2013, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 117, S 8, H B 36113, I/A 18 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 168/2011, AUTO FIRME DE FECHA 03/01/2012, POR EL QUE SE APRUEBA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 116, S 8, H B 36113, I/A 17 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 116, S 8, H B 36113, I/A 16 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 168/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/09/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 116, S 8, H B 36113, I/A 16 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24996 , F 116, S 8, H B 36113, I/A 16 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 168/2011,SECCION G, AUTO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2011,FIRME, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22383 , F 86, S 8, H B 36113, I/A 15 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22383 , F 86, S 8, H B 36113, I/A 15 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22383 , F 86, S 8, H B 36113, I/A 14 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08