ELECESPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Partida de L'Oliba, 45
Código Postal 46500
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELECESPA SL
CIF B97793137
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ELECESPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECESPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Gomez Maria Estela | Liquidador Unico | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
Sanchez Gomez Maria Estela | Administrador Solidario | 22/02/2018 | 30/11/2022 |
Sanchez Gomez Patricia | Administrador Solidario | 22/02/2018 | 30/11/2022 |
Sanchez Gomez Maria Estela | Administrador Unico | 25/06/2014 | 22/02/2018 |
Sanchez Medina Jose | Administrador Unico | 25/06/2014 |
ACTOS BORME DE ELECESPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 33, S 8, H V 116457, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 33, S 8, H V 116457, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 33, S 8, H V 116457, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 33, S 8, H V 116457, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 33, S 8, H V 116457, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 32, S 8, H V 116457, I/A 4 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 32, S 8, H V 116457, I/A 4 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 32, S 8, H V 116457, I/A 4 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-46
- C/ PARTIDA DE L'OLIBA 45 - BAJO (SAGUNTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 32, S 8, H V 116457, I/A 3 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8526, L 5815, F 32, S 8, H V 116457, I/A 2 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-46