ELECDEY ASTURIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sabino Alonso Fueyo, S/N
Código Postal 33934
Municipio Langreo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELECDEY ASTURIAS SL
CIF B85532091
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/09/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ELECDEY ASTURIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELECDEY ASTURIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Hernaez Cesar | Administrador Mancomunado | 21/12/2011 | 14/09/2012 |
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA SA | Apoderado | 21/12/2011 | 14/09/2012 |
Rodriguez Ruiz Victor Manuel | Administrador Mancomunado | 21/12/2011 | 14/09/2012 |
Sepulcre Coves Jose | Administrador Unico | 21/12/2011 |
ACTOS BORME DE ELECDEY ASTURIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 36, S 8, H AS 43246, I/A 4 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 36, S 8, H AS 43246, I/A 4 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 32, S 8, H AS 43246, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-33
- C/ SABINO ALONSO FUEYO S/N - LANGREO (LANGREO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 32, S 8, H AS 43246, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 32, S 8, H AS 43246, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 32, S 8, H AS 43246, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3942 , F 32, S 8, H AS 43246, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-78-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-75-28