ELEAN EUSKARA ZERBITZUAK AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gardoqui Cardenal, 3
Código Postal 48008
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ELEAN EUSKARA ZERBITZUAK AIE
CIF V95686374
Capital Social 4500.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/04/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELEAN EUSKARA ZERBITZUAK AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELEAN EUSKARA ZERBITZUAK AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ardatz Kultur Elkartea | Presidente | 25/05/2012 | 16/02/2017 |
Ardatz Kultur Elkartea | Consejero | 25/05/2012 | 16/02/2017 |
EKILORE EUSKARA PLANAK SL | Secretario | 25/05/2012 | 16/02/2017 |
EKILORE EUSKARA PLANAK SL | Consejero | 25/05/2012 | 16/02/2017 |
Suarez Mendiolea Lorenzo | Apoderado | 20/07/2012 | 16/02/2017 |
Suarez Mendiolea Lorenzo | Liquidador | 16/02/2017 | 16/02/2017 |
Urrats Euskaltegia Koop Elk | Vicepresidente | 25/05/2012 | 16/02/2017 |
Urrats Euskaltegia Koop Elk | Consejero | 25/05/2012 | 16/02/2017 |
ACTOS BORME DE ELEAN EUSKARA ZERBITZUAK AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 33, S 8, H BI 60394, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 33, S 8, H BI 60394, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 33, S 8, H BI 60394, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 33, S 8, H BI 60394, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 32, S 8, H BI 60394, I/A 2 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-48
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 29, S 8, H BI 60394, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-48
Dirección:C/ GARDOKI 3 6 A - DEPARTAMENTO 3 (BILBAO)
Comienzo de operaciones:26/04/12
Capital:4.500,00 Euros
Objeto social:AGRUPACION SIN ANIMO DE LUCRO PARA SI MISMA PLANTEANDOSE COMO OBJETIVO DE BASE, FACILITAR EL DESARROLLO Y MEJORAR LOS RESULTADOS DE SUS SOCIOS,MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS FINES PARA LOS QUE SE CONSTITUYE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 29, S 8, H BI 60394, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-48