ELCO MOTORES ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Municipio Montserrat
Provincia Valencia
Razón Social ELCO MOTORES ESPAÑA SA
CIF A46186219
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Rotor Beheer Bv
VINCULACIONES DE ELCO MOTORES ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELCO MOTORES ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gurrea Rodriguez Flores Ignacio Vicente | Liquidador Unico | 02/04/2012 | 08/01/2020 |
Rotor Beheer Bv | Socio Unico | 28/01/2019 | 08/01/2020 |
Elco Group Bv | Socio Unico | 12/01/2011 | 28/01/2019 |
Aula Garcia Jose Angel | Consejero Delegado | 02/04/2012 | |
Aula Garcia Jose Angel | Consejero | 02/04/2012 | |
Bigata Rodriguez Maria Vanessa | Vicesecretario No Consejero | 29/07/2011 | 02/04/2012 |
Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion | Apoderado | 02/04/2012 | |
Colombo Enzo | Presidente | 02/04/2012 | |
Colombo Enzo | Consejero Delegado | 02/04/2012 | |
Colombo Enzo | Consejero | 02/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELCO MOTORES ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 39 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 39 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 38 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 37 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 37 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 37 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 37 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 37 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-46
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3547, L 860, F 51, S 8, H V 11887, I/A 36 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-46