ELC 24H FUEL SERVICE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Candina, 15
Código Postal 39011
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELC 24H FUEL SERVICE SL
CIF B39867098
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario LOW COST EUSKADI SL
VINCULACIONES DE ELC 24H FUEL SERVICE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELC 24H FUEL SERVICE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hurtado Pastor Pedro Luis | Liquidador Unico | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
LOW COST EUSKADI SL | Socio Unico | 21/02/2019 | 05/01/2023 |
LOW COST EUSKADI SL | Administrador Unico | 21/02/2019 | 05/01/2023 |
ACTOS BORME DE ELC 24H FUEL SERVICE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 129, S 8, H S 33230, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 129, S 8, H S 33230, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. CESADO Don Pedro Luis Hurtado Pastor con DNI 39.171.277-T, como representante persona física del administrador único cesado con fecha 19 de diciembre de 2022.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 129, S 8, H S 33230, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 129, S 8, H S 33230, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 129, S 8, H S 33230, I/A 2 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-39
- Se designa a DON PEDRO LUIS HURTADO PASTOR, con DNI 39171277T, como representante persona física del Administrador Unico la entidad "LOW COST EUSKADI,SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 125, S 8, H S 80000, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 125, S 8, H S 80000, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 125, S 8, H S 80000, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-39
Dirección:AVDA CANDINA 15 (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:23/07/18
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:La realización de toda clase de actos, negocios u operaciones de comercio de productos derviados del petróleo, autorizados por la Ley, transporte, construcción, adquisición, ampliación y explotación de estaciones de servicio de productos derivados del petróleo directa o indirectamente, tales como ve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 125, S 8, H S 80000, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-39