ELASTOMEROS POLITECNICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Maials
Provincia Lleida
Razón Social ELASTOMEROS POLITECNICOS SL
CIF B25454737
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELASTOMEROS POLITECNICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELASTOMEROS POLITECNICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aponte Gascon Antonia | Apoderado Mancomunado | 05/07/2017 | |
Bossa Bueso Jordi | Apoderado | 06/03/2015 | 05/07/2017 |
Brillas Miarnau Emilio | Apoderado | 06/03/2015 | 05/07/2017 |
Brillas Miarnau Emilio | Apoderado | 17/08/2015 | 05/07/2017 |
Brillas Miarnau Emilio | Apoderado | 05/07/2017 | |
Castells Salvat Jose | Apoderado | 06/03/2015 | 05/07/2017 |
COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL | Presidente | 23/06/2016 | 05/07/2017 |
COMSA CORPORACION DE INFRAESTRUCTURAS SL | Consejero | 23/06/2016 | 05/07/2017 |
COMSA MEDIO AMBIENTE SA | Consejero | 23/06/2016 | 05/07/2017 |
ENVILAND MEDIO AMBIENTE SL | Consejero | 23/06/2016 | 05/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELASTOMEROS POLITECNICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 144, S 8, H L 12090, I/A 20 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 144, S 8, H L 12090, I/A 20 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 144, S 8, H L 12090, I/A 20 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-25
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 144, S 8, H L 12090, I/A 20 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-25
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 144, S 8, H L 12090, I/A 20 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 648 , F 143, S 8, H L 12090, I/A 19 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-25
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 150, S 8, H L 12090, I/A 18 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-25
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 150, S 8, H L 12090, I/A 18 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 646 , F 148, S 8, H L 12090, I/A 17 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 642 , F 18, S 8, H L 12090, I/A 16 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-25