ELASTIC FABRICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Camí del Mig, S/N
Código Postal 08320
Municipio El Masnou
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELASTIC FABRICS SL
CIF B67088013
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/10/2017
Nombres Anteriores
- CAPTURE DEVELOPMENT SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELASTIC FABRICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELASTIC FABRICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Garcia Fernando | Apoderado Solidario | 08/03/2018 | 28/12/2021 |
Encabo Saludas Lorena | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2020 | 28/12/2021 |
Fernandez Miret Jorge | Apoderado Solidario | 08/03/2018 | 28/12/2021 |
Martos Gutierrez Manuel Juan | Apoderado Solidario | 25/06/2018 | 28/12/2021 |
Martos Gutierrez Manuel Juan | Administrador Unico | 16/11/2020 | 28/12/2021 |
Mendez Sanchez Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2018 | 28/12/2021 |
Navarro Zamora Eduardo | Apoderado Solidario | 09/03/2018 | 28/12/2021 |
Honorato Gonzalez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2019 | 04/03/2021 |
Bru Tabernero Alfredo | REPR.143 RRM | 26/02/2018 | 16/11/2020 |
NUEVA EXPRESION TEXTIL SA | Administrador Unico | 26/02/2018 | 16/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELASTIC FABRICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 18, S 8, H B 510301, I/A 14 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 18, S 8, H B 510301, I/A 14 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 18, S 8, H B 510301, I/A 13 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 17, S 8, H B 510301, I/A 12 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 17, S 8, H B 510301, I/A 11 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 17, S 8, H B 510301, I/A 11 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 16, S 8, H B 510301, I/A 10 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 16, S 8, H B 510301, I/A 9 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 14, S 8, H B 510301, I/A 8 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 13, S 8, H B 510301, I/A 7 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08