ELASBELT SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Climent de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social ELASBELT SL
CIF B59955815
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ELASBELT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELASBELT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quintana Bella Juan Jose | Apoderado | 26/03/2012 | 06/07/2022 |
Quintana Sancho Joan | Consejero Delegado | 26/03/2012 | 06/07/2022 |
Quintana Sancho Joan | Consejero | 26/03/2012 | 06/07/2022 |
Quintana Bella Juan Jose | Consejero | 26/03/2012 | |
Quintana Bella Juan Jose | Consejero Delegado | 26/03/2012 |
ACTOS BORME DE ELASBELT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22019 , F 111, S 8, H B 31152, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 81/2022, AUTO FIRME DE FECHA 04/04/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22019 , F 111, S 8, H B 31152, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22019 , F 110, S 8, H B 31152, I/A 6 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22019 , F 110, S 8, H B 31152, I/A 5 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22019 , F 110, S 8, H B 31152, I/A 5 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08