ELANPEVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 36
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELANPEVI SL
CIF B87275574
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 30/04/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ELANPEVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELANPEVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Garcia Luis | Representante | 28/04/2016 | 09/10/2017 |
Carrasco Garcia Luis | Liquidador | 09/10/2017 | 09/10/2017 |
DESARROLLOS EMPRESARIALES BREDA SL | Administrador Unico | 28/04/2016 | 09/10/2017 |
Pereda Viñe Eleder Anselmo | Socio Unico | 11/05/2015 | 28/04/2016 |
Pereda Viñe Eleder Anselmo | Administrador Unico | 11/05/2015 | 28/04/2016 |
ACTOS BORME DE ELANPEVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 77, S 8, H M 602030, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 77, S 8, H M 602030, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 77, S 8, H M 602030, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 77, S 8, H M 602030, I/A 3 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
- LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION Y SERVICIOS DE ENLACE Y TRANSMISION DE SERIALES DE TELEVISION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 76, S 8, H M 602030, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 76, S 8, H M 602030, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 76, S 8, H M 602030, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 76, S 8, H M 602030, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 76, S 8, H M 602030, I/A 2 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33446 , F 75, S 8, H M 602030, I/A 1 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28