ELABORACION DE CONGELADOS MALAGA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Leo Delibes, 13
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social ELABORACION DE CONGELADOS MALAGA SA
CIF A29072535
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Página Web www.ecomsa.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario AQUAMAR GOLD SL
Auditor VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ELABORACION DE CONGELADOS MALAGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELABORACION DE CONGELADOS MALAGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAMAR GOLD SL | Socio Unico | 15/06/2021 | 14/02/2022 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 27/12/2018 | 14/02/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 20/12/2010 | 14/02/2022 |
Noda Colina Juan Armando | Administrador Unico | 15/06/2021 | 14/02/2022 |
Soms Luria Josep Maria | Apoderado | 14/02/2022 | |
VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 23/09/2021 | 14/02/2022 |
Gutierrez Garcia Francisco Antonio | Apoderado | 05/06/2019 | 24/06/2021 |
Salvador De Laurentis Jose Maria | Apoderado | 20/01/2020 | 24/06/2021 |
Jonsson Magnus Bjarni | Administrador Solidario | 23/04/2019 | 15/06/2021 |
Soms Luria Josep Maria | Apoderado | 13/02/2018 | 15/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELABORACION DE CONGELADOS MALAGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 38 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 38 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 38 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 38 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-29
- Hecho constar la revocación de la entidad "Mazars Auditores SLP", como auditor de cuentas de la Sociedad, para el ejercicio de 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 37 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 37 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-193-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 55, S 8, H MA 10187, I/A 36 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales, relativo al órgano de administración y plazo de duración de cargos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 54, S 8, H MA 10187, I/A 35 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 54, S 8, H MA 10187, I/A 35 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 4814, F 54, S 8, H MA 10187, I/A 35 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-29