ELABORACION DE CAJONES PRETENSADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Camino de Santiago, 40
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ELABORACION DE CAJONES PRETENSADOS SL
CIF B82586900
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ELABORACION DE CAJONES PRETENSADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ELABORACION DE CAJONES PRETENSADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRAGADOS SA | Administrador Mancomunado | 14/04/2011 | 23/11/2023 |
DRAGADOS SA | Liquidador Mancomunado | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
FCC CONSTRUCCION SA | Administrador Mancomunado | 14/04/2011 | 23/11/2023 |
FCC CONSTRUCCION SA | Liquidador Mancomunado | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
Garcia Rodriguez Gustavo | Representante | 21/09/2017 | 23/11/2023 |
Garcia Rodriguez Gustavo | Representante | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
Nogueroles Rodriguez Marta | Representante | 18/05/2021 | 23/11/2023 |
Nogueroles Rodriguez Marta | Representante | 23/11/2023 | 23/11/2023 |
Rodriguez Huerta Manuel | Representante | 26/06/2019 | 18/05/2021 |
Gari Munsuri Julian | Representante | 04/04/2013 | 26/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ELABORACION DE CAJONES PRETENSADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 219, S 8, H M 254073, I/A 32 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 219, S 8, H M 254073, I/A 32 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Liquidador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 219, S 8, H M 254073, I/A 32 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 219, S 8, H M 254073, I/A 32 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 219, S 8, H M 254073, I/A 31 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 219, S 8, H M 254073, I/A 31 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 218, S 8, H M 254073, I/A 30 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 218, S 8, H M 254073, I/A 29 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 218, S 8, H M 254073, I/A 29 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15187 , F 218, S 8, H M 254073, I/A 28 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28