EL YATE DE MARTINEZ CAMPOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 41
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL YATE DE MARTINEZ CAMPOS SL
CIF B86993086
Capital Social 3300.0 Euros
Fecha de Constitución 10/04/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EL YATE DE MARTINEZ CAMPOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL YATE DE MARTINEZ CAMPOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Paton Daniel | Administrador Solidario | 07/05/2014 | 08/04/2024 |
Ballesteros Paton Daniel | Liquidador | 08/04/2024 | 08/04/2024 |
Soria Lopez Rafael | Administrador Solidario | 07/05/2014 | 08/04/2024 |
Lopez-huerta Madrigal Maria Luisa | Administrador Solidario | 09/04/2019 | 01/12/2021 |
Seoane Ortiz De Villajos Carlos | Administrador Solidario | 06/11/2014 | 09/04/2019 |
ACTOS BORME DE EL YATE DE MARTINEZ CAMPOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 5 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 3 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 183, S 8, H M 578600, I/A 2 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 180, S 8, H M 578600, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28
Dirección:PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 41-LOCAL (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/04/14
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:las actividades relacionadas con la hostelería, en especial, la explotación de restaurantes, cafeterías, bares, pubs, y discotecas, ciber-cafés, y cualquier otro- establecimiento de cualquier categoría relacionado con la hostelería y restauración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32152 , F 180, S 8, H M 578600, I/A 1 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-28