EL VELL SARRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Onyar, 19
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL VELL SARRIA SL
CIF B17051939
Capital Social 69567.14 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Página Web www.elvellsarria.es
Nombres Anteriores
- CONSERVAS DE PRODUCTOS DEL MAR Y LA MONTAÑA SL
- GECARAL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL VELL SARRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL VELL SARRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Florensa Agusti Jose Maria | Administrador Unico | 17/09/2010 | 08/10/2020 |
Florensa Agusti Josep Maria | Liquidador | 08/10/2020 | 08/10/2020 |
Florensa Moreno Georgina | Apoderado Solidario | 10/07/2013 | 08/10/2020 |
Florensa Moreno Maria Carla | Apoderado | 18/07/2012 | 08/10/2020 |
Florensa Moreno Georgina | Apoderado | 14/04/2011 | 18/07/2012 |
Moreno Lopez Ana | Administrador Unico | 17/09/2010 |
ACTOS BORME DE EL VELL SARRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43861 , F 101, S 8, H B 137428, I/A 22 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43861 , F 101, S 8, H B 137428, I/A 22 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43861 , F 101, S 8, H B 137428, I/A 22 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
- CL ONYAR,19-21 (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43861 , F 101, S 8, H B 137428, I/A 21 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10893 , F 18, S 8, H B 137428, I/A 20 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-08
- LA EXPLOTACION EN PROPIEDAD,ARRENDAMIENTO O ADMINISTRACION,DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA,TALES COMO BARES,RESTAURANTES,CATERINGS,CAFETERIAS,HOTELES Y PENSIONES Y LA PRESTACION YA DIRECTAMENTE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10893 , F 18, S 8, H B 137428, I/A 19 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
- CL MAJOR DE SARRIA Num.93 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10893 , F 18, S 8, H B 137428, I/A 19 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
- EL VELL SARRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10893 , F 18, S 8, H B 137428, I/A 19 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10893 , F 17, S 8, H B 137428, I/A 18 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10893 , F 17, S 8, H B 137428, I/A 18 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-08