EL TIRADO EXPLOTACIONES AGRARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Granados, 6
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL TIRADO EXPLOTACIONES AGRARIAS SL
CIF B39532304
Capital Social 378756.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL TIRADO EXPLOTACIONES AGRARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL TIRADO EXPLOTACIONES AGRARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Pedraja Yllera Daniel Enrique | Administrador Unico | 28/07/2016 | 19/10/2022 |
Villalba Gomez Maria Angeles | Apoderado Solidario | 26/07/2021 | 19/10/2022 |
De La Pedraja Angulo Enrique | Apoderado Solidario | 10/12/2014 | 11/02/2021 |
De La Pedraja Yllera Daniel Enrique | Apoderado Solidario | 10/12/2014 | 11/02/2021 |
Yllera Palazuelo Carmen | Administrador Unico | 14/04/2010 | 28/07/2016 |
De La Pedraja Yllera Daniel Enrique | Administrador Unico | 14/04/2010 |
ACTOS BORME DE EL TIRADO EXPLOTACIONES AGRARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 10, S 8, H M 363048, I/A 15 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 10, S 8, H M 363048, I/A 15 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 10, S 8, H M 363048, I/A 15 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 10, S 8, H M 363048, I/A 14 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 10, S 8, H M 363048, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
- C/ ENRIQUE GRANADOS 6 - EDIFICIO B, COMPLEJO EMPRE (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 10, S 8, H M 363048, I/A 12 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
- C/ FERNANDO VIZCAINO CASAS 12 BAJO C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 9, S 8, H M 363048, I/A 11 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 9, S 8, H M 363048, I/A 11 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 9, S 8, H M 363048, I/A 11 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Capital Anterior: | 367.754,04 | Euros |
Aumento de capital: | 11.001,96 | Euros |
Capital Actual: | 378.756,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 9, S 8, H M 363048, I/A 10 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28