EL TERZUELO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 34
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL TERZUELO SL
CIF B82501800
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Collazos Nieto Maria Del Pilar
Propietario Collazos Nieto Maria Del Pilar
VINCULACIONES DE EL TERZUELO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL TERZUELO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Collazos Nieto Maria Del Pilar | Administrador Unico | 02/10/2015 | 20/01/2016 |
Collazos Nieto Maria Del Pilar | Socio Unico | 02/10/2015 | 20/01/2016 |
Requena Rojas Julian Antonio | Administrador Unico | 14/11/2011 | 02/10/2015 |
Rojas Garcia Yolanda | Apoderado | 14/11/2011 | 02/10/2015 |
Rojas Ruiz Concepcion | Socio Unico | 14/11/2011 | 02/10/2015 |
Collazos Nieto Maria Del Pilar | Apoderado | 21/12/2009 | 14/11/2011 |
Collazos Nieto Maria Del Pilar | Administrador Unico | 09/08/2011 | 14/11/2011 |
Despujol Santiago Ignacio | Administrador Unico | 09/08/2011 |
ACTOS BORME DE EL TERZUELO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 82, S 8, H M 252078, I/A 5 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
- Queda totalmente escindida la sociedad EL TERZUELO SL, siendo beneficiarias las sociedades de nueva creación, domiciliadas en Mérida, "RUSTICAS EL TERZUELO SL", e "INMUEBLES Y FINCAS DEL NOROESTE SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 81, S 8, H M 252078, I/A 4-M (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
- C/ ZURBANO 34 - 3& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33759 , F 81, S 8, H M 252078, I/A 4 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 224, S 8, H CC 6525, I/A 11 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 224, S 8, H CC 6525, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 224, S 8, H CC 6525, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 224, S 8, H CC 6525, I/A 10 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 166, S 8, H CC 6525, I/A 9 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 166, S 8, H CC 6525, I/A 8 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 405, F 166, S 8, H CC 6525, I/A 8 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-10