EL TEMA DE ALBACETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concepcion, 13
Código Postal 02002
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social EL TEMA DE ALBACETE SL
CIF B02268829
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL TEMA DE ALBACETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL TEMA DE ALBACETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Martinez Alejandro | Liquidador | 30/10/2023 | 30/10/2023 |
Martinez Martinez Alejandro | Administrador Unico | 28/01/2014 | 30/10/2023 |
Fernandez Perez Salvador Francisco | Administrador Unico | 03/06/2013 | 28/01/2014 |
Alarcon Soler Pablo | Administrador Solidario | 03/06/2013 | |
Fernandez Perez Salvador Francisco | Administrador Solidario | 03/06/2013 | |
Lopez Nuñez Consuelo | Administrador Solidario | 03/06/2013 | |
Martinez Martinez Alejandro | Administrador Solidario | 04/11/2009 |
ACTOS BORME DE EL TEMA DE ALBACETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 9 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 9 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 9 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 9 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 8 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 7 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 7 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 795, L 559, F 29, S 8, H AB 8456, I/A 7 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-02