EL TALLER GASTRONOMICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 15
Código Postal 28932
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL TALLER GASTRONOMICO SL
CIF B85308948
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Fecha de Constitución 03/01/2008
Página Web www.eltallergastronomico.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Berlanga Roman Miguel
VINCULACIONES DE EL TALLER GASTRONOMICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL TALLER GASTRONOMICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berlanga Roman Miguel | Socio Unico | 12/02/2016 | 07/08/2020 |
Berlanga Roman Miguel | Administrador Solidario | 07/08/2020 | |
Velasco Ojalvo Aurora | Administrador Solidario | 17/02/2014 | 07/08/2020 |
Velasco Ojalvo Aurora | Liquidador | 07/08/2020 | 07/08/2020 |
Camacho Ballesteros Miguel | Administrador Solidario | 12/02/2016 |
ACTOS BORME DE EL TALLER GASTRONOMICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 75, S 8, H M 453766, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 75, S 8, H M 453766, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 75, S 8, H M 453766, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 75, S 8, H M 453766, I/A 6 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 75, S 8, H M 453766, I/A 5 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 75, S 8, H M 453766, I/A 5 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 74, S 8, H M 453766, I/A 4 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
- C/ MIGUEL ANGEL 15 Esc.IZ 6º C (MOSTOLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25196 , F 74, S 8, H M 453766, I/A 3 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28