EL PORTAL DE LA FRUTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Vicent Màrtir, 85
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social EL PORTAL DE LA FRUTA SL
CIF B98450760
Capital Social 56017.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 07/06/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EL PORTAL DE LA FRUTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL PORTAL DE LA FRUTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Orobal Juanes Sergio | Liquidador Solidario | 02/10/2014 | 07/05/2024 |
Teresa Almenara Emilio | Liquidador Solidario | 02/10/2014 | 07/05/2024 |
Moreno Mas Alberto | Consejero Delegado Mancomunado | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Moreno Mas Alberto | Consejero | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Muñoz Gimeno Juan Vicente | Secretario | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Muñoz Gimeno Juan Vicente | Consejero Delegado Mancomunado | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Muñoz Gimeno Juan Vicente | Consejero | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Orobal Juanes Sergio | Consejero Delegado Mancomunado | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Orobal Juanes Sergio | Consejero | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
Teresa Almenara Emilio | Presidente | 25/02/2013 | 02/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL PORTAL DE LA FRUTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 99, S 8, H V 149846, I/A 5 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 99, S 8, H V 149846, I/A 5 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 4 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 98, S 8, H V 149846, I/A 3 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46
Capital Anterior: | 27.448,00 | Euros |
Aumento de capital: | 28.569,00 | Euros |
Capital Actual: | 56.017,00 | Euros |
Porcentaje: | 104,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9509, L 6791, F 97, S 8, H V 149846, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-46