EL POLLON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Enamorats, 110
Código Postal 08026
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL POLLON SL
CIF B66253600
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Barbito Jara Jose Rony
VINCULACIONES DE EL POLLON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL POLLON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbito Jara Jose Rony | Administrador Unico | 19/03/2014 | 17/08/2018 |
Clavero Manrique David | REP.ADM.CONC | 19/06/2018 | 17/08/2018 |
GUILLEN BECARES SLP | Administrador Concursal | 19/06/2018 | 17/08/2018 |
ACTOS BORME DE EL POLLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 156, S 8, H B 450163, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 636/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/07/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 156, S 8, H B 450163, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 156, S 8, H B 450163, I/A 4 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 636/2016, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 156, S 8, H B 450163, I/A 3 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 156, S 8, H B 450163, I/A 3 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2015, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 155, S 8, H B 450163, I/A 2 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:DON JOSE RONY BARBITO JARA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 155, S 8, H B 450163, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 155, S 8, H B 450163, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Dirección:CL ENAMORATS Num.110 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/04/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.ACTIVIDADES PROFESIONALES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 155, S 8, H B 450163, I/A 1 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08